Hanes ariannol DYSLECSIA CYMRU
Rhif yr elusen: 1086865
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2005 | 31/10/2006 | 31/10/2007 | 31/10/2008 | 31/10/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.14k | £16.60k | £14.53k | £55.77k | £81.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.28k | £61.92k | £37.33k | £46.33k | £80.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.