ymddiriedolwyr THE SWANAGE RAILWAY TRUST
Rhif yr elusen: 1087318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavin Christopher Johns | Cadeirydd | 27 November 2012 |
|
|||||
Frank Roberts | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
Clare Collins | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
Benjamin Jack Ford | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
Robert Patterson | Ymddiriedolwr | 16 October 2021 |
|
|
||||
William Ivan Armstron-Sheret | Ymddiriedolwr | 21 November 2020 |
|
|
||||
PETER NICHOLAS SILLS | Ymddiriedolwr | 24 December 2013 |
|
|
||||
TREVOR JOHN PARSONS | Ymddiriedolwr | 27 November 2012 |
|
|
||||
MICHAEL ALAN WHITWAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH MAUREEN SELLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.