Hanes ariannol BEIS YAAKOV LONDON SEMINARY
Rhif yr elusen: 1090040
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £422.04k | £537.18k | £513.87k | £493.02k | £477.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £476.10k | £481.83k | £453.40k | £436.17k | £461.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £307.66k | £202.69k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £229.62k | £252.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £1.60k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £57.08k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £477.84k | £452.08k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £12.55k | £202.69k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £3.99k | £1.32k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.