ymddiriedolwyr THE TRENT RIVERS TRUST
Rhif yr elusen: 1089239
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK OWEN | Cadeirydd | 15 April 2011 |
|
|||||||||
Richard James Kay | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|
||||||||
Paul Smith | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||||||
Valerie L Holt | Ymddiriedolwr | 29 October 2015 |
|
|
||||||||
Timothy Hordern Farr | Ymddiriedolwr | 27 June 2012 |
|
|||||||||
IAN BUTTERFIELD | Ymddiriedolwr | 27 June 2012 |
|
|
||||||||
DON JONES | Ymddiriedolwr | 15 April 2011 |
|
|
||||||||
MR GEOFF NICKOLDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.