ymddiriedolwyr NECESSARY FURNITURE
Rhif yr elusen: 1091602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (29 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOBIN WALLACE-SIMS | Cadeirydd | 19 September 2016 |
|
|
||||||
ROBERT DAVID MEREDITH | Ymddiriedolwr | 08 August 2022 |
|
|
||||||
Jean Kennett | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||||
WILLIAM RHYS-JONES | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|
||||||
SIMON EDRIDGE | Ymddiriedolwr | 27 September 2013 |
|
|
||||||
CHRISTOPHER COULSTING GAY MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Georgina Anne GLOVER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.