Hanes ariannol MORDA AND SWEENEY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1111603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.85k | £10.51k | £6.95k | £13.57k | £14.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.61k | £8.63k | £7.94k | £8.12k | £13.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £250 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.