Hanes ariannol SOUTHBANK SINFONIA
Rhif yr elusen: 1092461
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.09m | £1.02m | £2.90m | £2.38m | £3.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28m | £998.97k | £936.96k | £2.99m | £2.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £100.00k | £58.97k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £633.94k | £898.21k | £1.07m | £1.24m | £2.31m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £343.84k | £89.17k | £88.90k | £428.30k | £354.71k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £88.16k | £19.51k | £137.99k | £699.56k | £1.10m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.96k | £15.20k | £6.21k | £15.54k | £23.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.59m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.65k | £0 | £0 | £7.92k | £147.98k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £938.38k | £810.06k | £830.23k | £2.46m | £2.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £341.89k | £147.26k | £106.73k | £532.41k | £322.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.63k | £39.40k | £39.51k | £53.07k | £65.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £643 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £41.66k | £0 | £0 | £159.18k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.