Hanes ariannol RELATE, BRIGHTON, HOVE, EASTBOURNE, WORTHING AND DISTRICTS
Rhif yr elusen: 1091414
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £394.78k | £473.72k | £564.15k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £414.35k | £436.51k | £549.52k | £183.48k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.00k | £0 | £750 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £18.57k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £133.88k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £411.66k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £41 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £504.13k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £45.39k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £14.98k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.