ymddiriedolwyr E3 INITIATIVE
Rhif yr elusen: 1092574
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Raymond Finlay | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Elisabeth Anne Ling | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|||||
Dr Monique Andersson | Ymddiriedolwr | 14 May 2015 |
|
|
||||
Andrew Fearon | Ymddiriedolwr | 03 April 2014 |
|
|
||||
Tre Sheppard | Ymddiriedolwr | 26 April 2013 |
|
|
||||
ANDREW JAMES DAVISSON | Ymddiriedolwr | 02 February 2002 |
|
|||||
CAPTAIN RICHARD MERYON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.