ymddiriedolwyr LEEDS ASYLUM SEEKERS SUPPORT NETWORK
Rhif yr elusen: 1092647
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Martin | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Ceri Riddell | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
John Ekblom | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Stephen Maw | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Helen Olga Fiorenza Radelaar | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|||||
Deborah Murdoch-Eaton | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
Ian Garforth | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|
||||
Nicolle Levine | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Mahmoud el Saboni | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.