Hanes ariannol HARTCLIFFE AND WITHYWOOD COMMUNITY PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1092914
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £525.46k | £576.87k | £518.49k | £653.43k | £601.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £463.12k | £493.78k | £495.30k | £520.22k | £562.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £154.90k | £240.81k | £196.65k | £297.18k | £280.99k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £92.42k | £117.00k | £102.41k | £82.59k | £500 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £431.88k | £458.81k | £415.21k | £570.63k | £600.54k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.16k | £1.06k | £871 | £207 | £520 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £437.85k | £467.40k | £465.23k | £493.07k | £536.66k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.27k | £26.38k | £30.07k | £27.15k | £25.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.07k | £0 | £133.55k | £125.22k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.