Hanes ariannol GILMOOR BENEVOLENT FUND LIMITED
Rhif yr elusen: 1093528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.41m | £2.61m | £4.88m | £3.02m | £2.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.30m | £7.55m | £7.79m | £3.79m | £3.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.00k | £0 | £257.50k | £100.00k | £237.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £248.85k | £451.03k | £2.57m | £834.85k | £151.17k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.15m | £2.16m | £2.05m | £2.09m | £2.09m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £22.85m | £6.41m | £4.84m | £2.70m | £3.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £393.65k | £692.16k | £383.24k | £258.07k | £199.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £183.08k | £41.66k | £50.47k | £77.98k | £72.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £22.67m | £6.37m | £4.78m | £2.61m | £3.30m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £393.65k | £692.16k | £383.24k | £258.07k | £199.62k | |
|
Gwariant - Arall | £53.45k | £449.66k | £2.57m | £831.80k | £179.09k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.