Hanes ariannol SOUTH CHESHIRE CLASP
Rhif yr elusen: 1093471
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £177.11k | £239.81k | £150.42k | £205.82k | £180.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £181.22k | £186.76k | £194.03k | £197.44k | £190.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £35.70k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.25k | £48.03k | £35.70k | £32.73k | £11.90k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.