Hanes ariannol TACKLE AFRICA
Rhif yr elusen: 1094439
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2006 | 05/04/2007 | 05/04/2008 | 05/04/2009 | 05/04/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.64k | £30.98k | £62.05k | £99.27k | £135.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.31k | £33.56k | £49.59k | £74.59k | £94.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.