Dogfen lywodraethu COMOUK TRUST
Rhif yr elusen: 1093980
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02/05/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/10/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/11/2013 AS AMENDED ON 20 APR 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 15 MAY 2018 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 04 JUL 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE SOCIAL, ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC BENEFITS OF SHARED TRANSPORT BY EDUCATING THE PUBLIC IN SUCH MATTERS, PROMOTING THE UPTAKE OF THE BEST PRACTICE AND INNOVATION ACROSS THE UK
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.