ymddiriedolwyr HARTFORD GOSPEL MINISTRIES TRUST
Rhif yr elusen: 1093697
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Dimitri William Alldridge | Cadeirydd | 07 February 2017 |
|
|
||||||
Russell James Baker | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||||
Darrell Edmund John Irwin | Ymddiriedolwr | 23 July 2014 |
|
|
||||||
Jayne Carr | Ymddiriedolwr | 10 July 2013 |
|
|
||||||
ALISTAIR NEIL CONEY | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|
||||||
Michael Ian Antony Smith | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|||||||
Rebecca Greatrex | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.