ymddiriedolwyr THE BEVAN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1104191
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavin Paul Billy Thompson | Cadeirydd | 15 June 2023 |
|
|
||||
Dr Laura Olufemi Shobiye | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Tomos Rhys Owen | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Rusna Begum | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|||||
Sabrina Rahim Dubash | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Bishop John David Edward Davies | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Richard Andrew Williams | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|||||
Shavanah Taj | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|||||
John Beresford Chown | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|||||
Tamsin Stirling | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|||||
COUNCILLOR ANTHONY HUNT | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
|||||
Professor Sally Power | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|||||
Lynne Hughes | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
Duncan Scott Forbes | Ymddiriedolwr | 11 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.