Hanes ariannol CONSTRUCTION INDUSTRY TRUST FOR YOUTH
Rhif yr elusen: 1094323
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06m | £1.41m | £1.28m | £1.53m | £1.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £901.27k | £1.14m | £1.04m | £1.32m | £1.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £25.00k | £69.67k | £202.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.40k | £78.86k | £140.44k | £216.34k | £189.07k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £262.10k | £221.03k | £133.55k | £64.38k | £110.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £780 | £6.63k | £1.74k | £6.50k | £13.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £798.30k | £1.18m | £1.11m | £1.46m | £1.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.44k | £3.28k | £2.10k | £1.35k | £7.61k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £32.35k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £752.39k | £1.14m | £1.04m | £1.32m | £1.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £148.88k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.04k | £6.97k | £7.51k | £7.84k | £15.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.