Hanes ariannol COMMUNITY WORKS CIO
Rhif yr elusen: 1096518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £341.17k | £694.10k | £796.73k | £352.63k | £517.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £279.03k | £448.81k | £681.35k | £483.75k | £581.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £36.00k | £131.96k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £37.17k | £20.06k | £172.27k | £18.09k | £36.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £360.24k | £0 | N/A | £30.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £330.34k | £705.91k | N/A | £484.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £839 | £0 | N/A | £127 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £2.68k | £6.36k | N/A | £2.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £448.81k | £538.84k | N/A | £581.98k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £142.51k | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.