Hanes ariannol PORTSMOUTH DISABILITY FORUM
Rhif yr elusen: 1096327
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £189.16k | £186.03k | £132.72k | £108.00k | £5.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £223.33k | £221.93k | £168.82k | £113.00k | £240.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £82.00k | £48.00k | N/A | £70.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | £85.32k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.