Hanes ariannol Headway Kent
Rhif yr elusen: 1103215
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £362.82k | £384.39k | £366.54k | £383.26k | £335.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £415.95k | £405.38k | £372.91k | £429.47k | £380.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £240.31k | £231.64k | N/A | £272.70k | £239.81k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.50k | £2.00k | N/A | £19.85k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.