Hanes ariannol CHEEKY CHERUBS
Rhif yr elusen: 1095265
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.80k | £48.54k | £71.02k | £84.04k | £88.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.40k | £59.66k | £60.90k | £74.89k | £89.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £45.20k | £57.98k | £81.19k | £77.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £250 | £615 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.