Hanes ariannol HOSPICE AT HOME CARLISLE AND NORTH LAKELAND
Rhif yr elusen: 1095708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.22m | £1.36m | £1.89m | £2.12m | £1.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.44m | £1.43m | £1.32m | £1.39m | £1.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £283.59k | £340.26k | £938.57k | £391.72k | £373.33k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £485.82k | £501.64k | £720.73k | £1.32m | £779.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £392.78k | £399.99k | £275.01k | £437.75k | £514.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £330.75k | £444.35k | £888.75k | £360.07k | £373.33k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.38k | £15.88k | £10.27k | £7.84k | £11.81k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £128.09k | £96.07k | £22.33k | £495.49k | £274.12k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.09m | £1.05m | £974.66k | £987.84k | £1.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £349.90k | £374.55k | £350.31k | £406.96k | £275.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.63k | £11.23k | £11.63k | £4.50k | £81.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £221.39k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.