Hanes ariannol Releasing Potential Ltd
Rhif yr elusen: 1097440
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.40m | £1.27m | £1.63m | £1.79m | £1.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.31m | £1.31m | £1.45m | £1.67m | £1.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.17m | £1.12m | £1.47m | £1.70m | £1.84m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.60k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £50.94k | £17.67k | £47.21k | £28.77k | £2.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £83.03k | £92.02k | £97.77k | £33.21k | £7.11k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.26m | £1.16m | £1.48m | £1.72m | £1.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.28k | £5.48k | £6.53k | £4.38k | £5.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.22m | £1.23m | £1.38m | £1.61m | £1.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £27.09k | £26.43k | £33.69k | £19.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £89.37k | £78.66k | £72.85k | £68.18k | £20.64k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.