Dogfen lywodraethu CHAB DAI CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1103241
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 23 NOV 2002 AS AMENDED ON 17 MAR 2004 AS AMENDED ON 01 DEC 2008 AS AMENDED ON 10 SEP 2016 AS AMENDED ON 21 JUN 2019
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE ADVANCEMENT OF HUMAN RIGHTS TO ADDRESS ABUSE AND MODERN DAY SLAVERY FOR COMMUNITIES AND INDIVIDUALS ACROSS THE WORLD IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY EDUCATING THE PUBLIC, CARRYING OUT RESEARCH, PROVIDING TECHNICAL ADVICE TO GOVERNMENTS AND OTHERS, OBTAINING REDRESS FOR SURVIVORS AND RELIEVING NEED AMONG THE VICTIMS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CAMBODIA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.