ymddiriedolwyr LEICESTERSHIRE CARES LIMITED
Rhif yr elusen: 1103568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Stockdale Smith | Cadeirydd | 12 May 2016 |
|
|
||||
Karen Holdsworth | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Adam King | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Lyn Warren | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|
||||
Jayne Elizabeth Arnold | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|
||||
Jamie Alan Mollart | Ymddiriedolwr | 17 January 2017 |
|
|
||||
Nigel Spencer Mills | Ymddiriedolwr | 09 November 2014 |
|
|
||||
Mussa Ali Mahomed | Ymddiriedolwr | 15 July 2014 |
|
|
||||
JOHN BOWLER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.