Hanes ariannol OASIS INTERNATIONAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1098100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £215.88m | £217.41m | £206.34k | £218.81k | £277.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £218.86m | £240.35m | £204.08k | £212.11k | £290.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £207.46m | £194.00m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £204.47m | £15.95m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.92m | £3.46m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.31m | £197.84m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £180.00k | £161.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £20.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £213.58m | £228.19m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.28m | £1.20m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £221.00k | £349.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £10.96m | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.