Hanes ariannol FREE@LAST
Rhif yr elusen: 1101078
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.44m | £379.37k | £386.61k | £530.25k | £461.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £322.00k | £379.26k | £363.40k | £502.28k | £481.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £46.13k | N/A | £62.11k | £93.54k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.29m | N/A | N/A | £388.66k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £150.32k | N/A | N/A | £141.58k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £38 | N/A | N/A | £22 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £251.36k | N/A | N/A | £390.06k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £68.29k | N/A | N/A | £112.22k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.04k | N/A | N/A | £2.16k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £2.35k | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.