Hanes ariannol THE NAVIGATORS UK LIMITED
Rhif yr elusen: 1099148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.65m | £3.05m | £1.53m | £1.72m | £1.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.69m | £1.53m | £1.52m | £1.77m | £1.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.55m | £2.99m | £1.49m | £1.58m | £1.59m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.64k | £4.59k | £13.12k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £90.24k | £48.70k | £30.35k | £132.67k | £116.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.11k | £2.29k | £557 | £1.75k | £11.15k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.65k | £1.52m | £74.69k | £45.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.69m | £1.53m | £1.52m | £1.76m | £1.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.39k | £1.43k | £1.44k | £11.50k | £18.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.91k | £7.65k | £7.73k | £9.19k | £10.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £48.14k | £45.74k | £54.71k | £92.85k | £121.07k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.