Hanes ariannol VINEYARD CHURCHES UK AND IRELAND
Rhif yr elusen: 1099748
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.25m | £1.67m | £1.32m | £1.45m | £1.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.26m | £1.33m | £1.39m | £1.54m | £2.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £937.78k | £1.36m | £1.06m | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £31.08k | £14.07k | £12.54k | £6.09k | £4.26k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £278.56k | £281.46k | £238.77k | £1.44m | £1.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.11k | £6.27k | £5.39k | £2.15k | £2.33k | |
|
Incwm - Arall | £2.47k | £8.06k | £3.97k | £1.30k | £5.19k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £5.33k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.26m | £1.33m | £1.39m | £1.54m | £2.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £50 | £0 | £50 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £43.60k | £0 | £0 | £30.43k | £42.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.