Hanes ariannol PRISM THE GIFT FUND
Rhif yr elusen: 1099682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.75m | £93.64m | £80.39m | £114.87m | £115.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.72m | £52.56m | £52.78m | £57.60m | £68.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £43.60m | £91.18m | £79.14m | £112.84m | £110.33m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £417.50k | £422.95k | £194.52k | £332.58k | £2.81m | |
|
Incwm - Arall | £728.76k | £2.04m | £1.06m | £1.70m | £2.12m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £32.01m | £51.46m | £51.62m | £56.02m | £65.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £669.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.00k | £15.00k | £15.00k | £15.00k | £32.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £32.00m | £51.45m | £51.60m | £56.01m | £57.10m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £669.68k | |
|
Gwariant - Arall | £713.76k | £1.10m | £1.16m | £1.57m | £2.15m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.