Dogfen lywodraethu ARTS SOCIETY, GORING
Rhif yr elusen: 1100600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 19 FEBRUARY 2003 AS AMENDED 16 MARCH 2005, 8 MARCH 2006 AND 11 MARCH 2009 AS AMENDED ON 15 JUN 2017
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF THE AESTHETIC EDUCATION OF THE PUBLIC, THE CULTIVATION, APPRECIATION AND STUDY OF THE DECORATIVE AND FINE ARTS, AND THE GIVING OF AID TOWARDS THE PRESERVATION OF OUR NATIONAL ARTISTIC HERITAGE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED. IN PRACTICE GORING-ON-THAMES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.