Hanes ariannol FRIENDS OF THE LAKE DISTRICT
Rhif yr elusen: 1100759
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £906.27k | £909.75k | £1.03m | £1.60m | £1.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £872.94k | £916.45k | £854.83k | £901.92k | £997.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £68.89k | £38.22k | £75.61k | £26.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £688.29k | £576.03k | £735.06k | £1.32m | £1.13m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £21.33k | £30.85k | £44.72k | £36.83k | £29.52k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £158.89k | £149.50k | £214.95k | £196.13k | £241.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £37.76k | £35.28k | £30.80k | £28.20k | £66.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £118.09k | £0 | £15.00k | £110.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £374.00k | £182.61k | £429.33k | £1.04m | £850.33k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £662.50k | £703.71k | £677.00k | £720.47k | £793.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £210.44k | £212.74k | £177.84k | £181.45k | £204.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £94.21k | £82.38k | £84.10k | £44.18k | £53.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £29.26k | £13.44k | £17.23k | £38.65k | £61.96k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £14.77k | £14.80k | £13.96k | £12.99k | £9.22k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.