Hanes ariannol CONCORDIS INTERNATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 1105697
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £586.23k | £809.13k | £1.11m | £960.61k | £2.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £524.39k | £760.66k | £1.09m | £964.08k | £1.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £375.97k | £334.55k | £411.63k | £56.09k | £10.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £37.57k | £59.62k | £76.56k | £33.18k | £82.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £548.66k | £749.51k | £1.04m | £922.13k | £2.83m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £5.31k | £5.25k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £15.94k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £522.08k | £755.97k | £1.08m | £950.03k | £1.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.31k | £4.69k | £4.49k | £14.04k | £32.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.00k | £0 | £10.14k | £7.62k | £34.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £28.48k | £26.26k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.