Hanes ariannol LIVING OPTIONS DEVON
Rhif yr elusen: 1102489
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.89m | £1.84m | £1.84m | £1.99m | £1.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.79m | £1.84m | £1.74m | £2.03m | £2.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.18m | £1.20m | £1.12m | £1.23m | £1.31m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £90.08k | £58.05k | £11.35k | £348.78k | £38.03k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.87k | £21.75k | £28.22k | £5.13k | £12.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.88m | £1.82m | £1.81m | £1.98m | £1.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £64 | £75 | £59 | £27 | £377 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £266 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.79m | £1.84m | £1.74m | £2.03m | £2.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.77k | £7.11k | £4.90k | £5.10k | £25.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £79.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.