ymddiriedolwyr TURNER'S HOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 1111653
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sondra Tarshis | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|||||
Lucy Littlewood | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Gillian Forrester | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Guy Peppiatt | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Frances Clare Pardy | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Frances Moyle | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
Mr Michael Deriaz | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|||||
Julia Bailey | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|
||||
Dr Jacqueline Riding | Ymddiriedolwr | 05 December 2016 |
|
|||||
Rosemary Murray | Ymddiriedolwr | 05 September 2016 |
|
|
||||
Giles Clifford Dixon | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.