Hanes ariannol THE EARLY RHEUMATOID ARTHRITIS NETWORK
Rhif yr elusen: 1102642
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.35k | £7.67k | £57.42k | £94 | £12.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.12k | £33.96k | £21.13k | £45.36k | £1.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.