Hanes ariannol ABERDARE CHILDREN'S AND PARENTS CENTRE
Rhif yr elusen: 1103657
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.48k | £1.04k | £63 | £62 | £61 | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.27k | £641 | £600 | £600 | £2.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £8.58k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.