ymddiriedolwyr THE BOSTON SINFONIA
Rhif yr elusen: 1104515
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil John Atkinson | Cadeirydd | 28 March 2023 |
|
|
||||
Claire Walton | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|||||
Gillian Margaret Walsh | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
SIMON DAVID SPENS | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|||||
Nigel Morley | Ymddiriedolwr | 11 March 2014 |
|
|
||||
ELIZABETH ANNE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 11 March 2014 |
|
|
||||
REBECCA BROWN | Ymddiriedolwr | 10 July 2012 |
|
|
||||
GRAHAM ARMER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.