Hanes ariannol THE ST MARY'S BARNARD CASTLE PARISH HALL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1103536
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.64k | £8.71k | £11.17k | £14.95k | £23.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.91k | £14.08k | £10.14k | £9.46k | £21.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.14k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.04k | N/A | £2.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.