Hanes ariannol REDMAIDS' HIGH SCHOOL
Rhif yr elusen: 1105017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.40m | £10.47m | £9.74m | £10.45m | £11.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.40m | £10.47m | £9.59m | £10.37m | £11.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £274.37k | £76.70k | N/A | £5.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £232.40k | £195.06k | £80.74k | £381.18k | £195.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £221.97k | £125.77k | £116.75k | £188.16k | £213.80k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.53m | £9.52m | £9.14m | £9.82m | £10.83m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £308.40k | £100.54k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £422.34k | £356.77k | £324.22k | £359.09k | £442.76k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £274.37k | £76.70k | £5.60k | £5.60k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £40.00k | £6.00k | £1.13k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.27m | £10.37m | £9.49m | £10.33m | £11.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £131.58k | £99.20k | £92.68k | £45.78k | £109.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.52k | £16.19k | £14.52k | £13.91k | £43.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £50.41k | £49.29k | £0 | £47.07k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.