Hanes ariannol KKL CHARITY ACCOUNTS
Rhif yr elusen: 1105998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.34m | £7.69m | £8.77m | £9.01m | £9.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.67m | £8.37m | £8.51m | £9.00m | £9.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £31.08k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.99m | £7.31m | £8.45m | £8.41m | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £301.28k | £320.58k | £265.46k | £605.20k | £9.23m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £42.02k | £63.88k | £27.88k | £2.31k | £54.90k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £31.08k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.66m | £8.36m | £8.49m | £8.98m | £9.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.44k | £16.72k | £11.97k | £7.30k | £14.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.55k | £5.68k | £5.70k | £6.10k | £4.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £100.98k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £6.10k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.