Hanes ariannol QVSR
Rhif yr elusen: 1106126
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.01m | £2.84m | £3.23m | £2.91m | £4.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.31m | £2.55m | £2.61m | £2.51m | £3.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £29.60k | £7.83k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £450.51k | £86.04k | £67.24k | £24.08k | £805.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.40m | £2.64m | £2.67m | £2.62m | £3.05m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £116.47k | £52.52k | £409.72k | £215.65k | £359.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.95k | £5.43k | £4.00k | £2.21k | £14.22k | |
|
Incwm - Arall | £34.45k | £54.30k | £75.07k | £43.88k | £51.64k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £430.11k | £68.42k | £52.25k | £1.78k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £108.75k | £141.97k | £132.44k | £156.07k | £179.23k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.19m | £2.40m | £2.46m | £2.34m | £3.25m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.02k | £24.27k | £24.15k | £29.58k | £59.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £11.11k | £8.65k | £16.89k | £13.77k | £20.98k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.