Hanes ariannol INSTITUTE OF IMAGINATION
Rhif yr elusen: 1109276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.64m | £632.08k | £741.52k | £1.51m | £826.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.34m | £1.31m | £888.13k | £926.61k | £873.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £61.83k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.95k | £52.95k | £18.07k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.57m | £483.17k | £664.16k | £966.88k | £615.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.01k | £144.81k | £56.70k | £184.18k | £209.68k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £55.60k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.59k | £4.09k | £707 | £124 | £1.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £19.95k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.00m | £946.26k | £698.67k | £775.51k | £666.74k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £341.00k | £361.98k | £189.46k | £151.11k | £206.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.07k | £61.71k | £66.39k | £0 | £13.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £52.95k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.