Hanes ariannol American Museum & Gardens
Rhif yr elusen: 1106989
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.17m | £1.09m | £1.20m | £1.67m | £1.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.83m | £2.24m | £1.91m | £2.60m | £2.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £134.59k | £38.03k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £415.09k | £241.80k | £710.40k | £503.23k | £286.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £241.69k | £284.32k | £148.26k | £327.38k | £348.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £258.78k | £293.05k | £109.20k | £631.47k | £758.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £252.25k | £270.73k | £236.29k | £210.26k | £206.29k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £74.07k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.52m | £1.79m | £1.60m | £2.19m | £2.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £70.52k | £130.35k | £77.29k | £81.02k | £57.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.10k | £18.85k | £25.08k | £26.50k | £24.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £39.66k | £41.92k | £37.78k | £6.86k | £4.84k | |
|
Gwariant - Arall | £244.87k | £321.82k | £226.08k | £327.10k | £464.93k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.