Hanes ariannol CHARITY OF IDA FRANCES BLACKETT
Rhif yr elusen: 1116642
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/01/2014 | 31/01/2015 | 31/01/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £414 | £753 | £781 | £27 | £124 | |
|
Cyfanswm gwariant | £135 | £135 | £4.13k | £59 | £366 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.