ymddiriedolwyr Petersfield Museum and Art Gallery Limited
Rhif yr elusen: 1108817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luc Blais | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|||||
Richard Edward Joseph Foster | Ymddiriedolwr | 11 April 2023 |
|
|
||||
Janet Alison Sinclair | Ymddiriedolwr | 11 April 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Courtenay Brooks | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
Dr Stephen Edward Murfitt | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|||||
Lady Winifred Anne Charlotte Normington CBE | Ymddiriedolwr | 26 May 2020 |
|
|
||||
ALAN DOUGLAS JONES | Ymddiriedolwr | 05 September 2017 |
|
|||||
PAUL Anthony MARTIN | Ymddiriedolwr | 28 July 2015 |
|
|||||
Frances Cook | Ymddiriedolwr | 28 July 2015 |
|
|
||||
BILL GOSNEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VAUGHAN RICHARD CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Jeremy David Mitchell | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.