Hanes ariannol BEACON COUNSELLING
Rhif yr elusen: 1109545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £525.12k | £591.64k | £655.66k | £679.26k | £954.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £558.08k | £589.81k | £618.74k | £744.69k | £915.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £84.66k | £235.00k | £172.04k | £228.78k | £118.53k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.04k | £10.75k | £52.44k | £16.40k | £30.40k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £30.51k | £60.72k | £25.71k | £53.70k | £101.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £494.56k | £530.66k | £629.68k | £625.51k | £852.85k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £53 | £258 | £274 | £56 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £73.59k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £558.06k | £589.81k | £618.74k | £744.69k | £915.91k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £20 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.