ymddiriedolwyr BEACON COUNSELLING
Rhif yr elusen: 1109545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duncan Weldrake | Cadeirydd | 23 February 2022 |
|
|
||||
Janet Tolan | Ymddiriedolwr | 24 July 2024 |
|
|
||||
Callum Jones | Ymddiriedolwr | 24 July 2024 |
|
|
||||
Katie Holme | Ymddiriedolwr | 24 July 2024 |
|
|
||||
Julie Noonan | Ymddiriedolwr | 24 July 2024 |
|
|
||||
Sophie Travis | Ymddiriedolwr | 24 July 2024 |
|
|
||||
Stephen Littlewood | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|||||
Steven Tinsley | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
David Peter Best | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|
||||
ROBERT BRUCE BISSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOAN TSALIKIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.