Hanes ariannol MIND IN SOMERSET
Rhif yr elusen: 1109626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £979.57k | £1.53m | £2.21m | £2.81m | £2.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £923.10k | £1.22m | £1.92m | £2.69m | £2.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £91.47k | £481.49k | £212.82k | £263.14k | £166.87k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £336.04k | £88.56k | £117.11k | £73.63k | £24.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £236.85k | £412.01k | £434.87k | £429.96k | £351.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.52k | £99.82k | £48.21k | £102.58k | £203.94k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £719.72k | £1.01m | £1.72m | £2.28m | £2.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £469 | £113 | £1.42k | £37 | £1.27k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £3.75k | £0 | £35 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £76.27k | £0 | £56.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £923.10k | £1.22m | £1.92m | £2.69m | £2.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.81k | £4.00k | £6.00k | £6.25k | £8.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.